Ymddiriedolwyr CITY LIFE CHURCH - SUNDERLAND
Rhif yr elusen: 1052114

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Douglas Morrow | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Kerina Lucy Clark | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Benjamin James Dowding | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
Simon Hilton | Ymddiriedolwr | 26 March 2018 |
|
|
||||
Lewis Collins | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
JONATHAN DAVID CLARKE | Ymddiriedolwr | 05 September 2010 |
|
|
||||
KEVIN CLARKE | Ymddiriedolwr | 10 April 1993 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.