THE CORY BAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
- The development of Brass Band music as an art form through dedicated rehearsals of all genres of music and performances in concerts, competitions and recordings. - The band is dedicated to supporting the existence of the Brass Bands in Wales through youth development via Cory Academy. - Player Development - Commissioning of new music for the Brass Band repertoire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Awstria
- Denmarc
- Ffrainc
- Gogledd Iwerddon
- Gwlad Belg
- Ireland
- Norwy
- Sbaen
- Sweden
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
- Y Swistir
Llywodraethu
- 19 Ionawr 1996: Cofrestrwyd
- BUY AS YOU VIEW BAND (Enw gwaith)
- CORY BAND (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN SOUTHCOMBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
NEIL BLOCKLEY | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
||||
ROBERT AUSTIN DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £239.71k | £164.94k | £154.65k | £204.56k | £274.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £246.44k | £117.16k | £142.28k | £223.35k | £175.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £101.88k | £49.94k | £2.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Chwefror 2024 | 101 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Chwefror 2024 | 101 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 SEPTEMBER 1995
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE MUSICAL ARTS, AND IT PARTICULAR,THE ART OF BRASS BAND PLAYING AND TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION AND TASTE IN THE SAID ART BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES. ADDITIONALLY TO SUPPORT ANY CHARITABLE OBJECT THAT THE COMMITTEE SHALL DIRECT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ty Cory
Former Hebron Chapel
Church Street
Ton Pentre
Rhondda Cynon Taff
CF41 7AD
- Ffôn:
- 01443778396
- E-bost:
- j.southcombe@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window