Ymddiriedolwyr 12TH NORTHOLT SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 1052151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Tracey MIller Ymddiriedolwr 11 December 2023
4TH GREENFORD METHODIST SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Gangaveer Hunjan Ymddiriedolwr 27 September 2023
Dim ar gofnod
Charmaine Best Ymddiriedolwr 29 May 2022
Dim ar gofnod
Georgia Saunders Ymddiriedolwr 09 November 2020
Dim ar gofnod
Jennifer Shirley Dowden Ymddiriedolwr 22 May 2016
Dim ar gofnod