Hanes ariannol DAZZLERS

Rhif yr elusen: 1052164
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £23.83k £31.39k £41.13k £35.98k £26.95k
Cyfanswm gwariant £25.52k £30.53k £34.05k £34.10k £33.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A