Hanes ariannol INTERNATIONAL HARVEST CHURCH NEWCASTLE

Rhif yr elusen: 1052178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £210.96k £271.88k £270.27k £284.25k £294.58k
Cyfanswm gwariant £206.68k £228.53k £239.76k £263.41k £298.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A