Hanes ariannol ANCHOR TRUST
Rhif yr elusen: 1052183
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £268.31m | £269.82m | £367.33m | £329.39m | £331.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £256.26m | £258.11m | £341.11m | £305.65m | £317.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £100.00m | £100.00m | £60.63m | £82.15m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £1.37m | £61.95k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £748.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £265.07m | £269.82m | £367.33m | £313.78m | £325.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.49m | £0 | £0 | £4.19m | £4.10m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £11.42m | £2.20m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £254.65m | £258.11m | £341.11m | £290.04m | £299.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £862.00k | £0 | £0 | £2.90m | £2.82m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £15.61m | £15.77m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.