Ymddiriedolwyr TWYFORD PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1052236

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 708 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stacy Marie Codling | Cadeirydd | 30 March 2020 |
|
|
||||
Hayley O'Reilly | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Elena Albertina Chirea | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Rachel Gosden | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Hayley Louise Richards | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Graham Reid | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.