Hanes ariannol COMMUNITY SUSTAINABILITY SERVICES
Rhif yr elusen: 1052262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £476.81k | £356.44k | £341.44k | £341.44k | £458.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £467.29k | £400.17k | £384.16k | £384.16k | £460.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £248.13k | £215.95k | £291.85k | £307.00k | £363.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.25k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.