HEART OF ENGLAND NHS FOUNDATION TRUST GENERAL CHARITABLE FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity manages 331 designated plus 6 restricted funds across our four hospital sites and throughout the community, aiming to raise money for the various NHS specialities attached to the Heart of England NHS Foundation Trust, for public and patient benefit. We help organise and promote various appeals and also encourage and guide individuals with their own fundraising events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Cyfanswm incwm:
£1,871,000
Roddion a chymynroddion | £894.00k | |
Weithgareddau elusennol | £635.00k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £126.00k | |
Buddsoddiadau | £216.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,948,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.87m | |
Arall | £0 |
£963,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £83.00k | |
Gwariant elusennol | £1.87m |
Codi arian a Arall Gwariant | £83.00k | |
Gwariant elusennol | £1.87m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £886.00k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Birmingham
- Solihull
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 24 Rhagfyr 1996: Cofrestrwyd
- 20 Hydref 2006: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- HEART OF ENGLAND NHS FOUNDATION TRUST CHARITY (Enw gwaith)
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - GENERAL CHARITABLE FUND (Enw blaenorol)
- BIRMINGHAM HEARTLANDS HOSPITAL NHS TRUST (TEACHING) - GENERAL CHARITABLE FUND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64m | £1.58m | £1.53m | £1.39m | £1.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.65m | £2.27m | £1.87m | £2.08m | £1.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £804.00k | £820.00k | £760.00k | £588.00k | £894.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £79.00k | £103.00k | £103.00k | £110.00k | £126.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £451.00k | £344.00k | £444.00k | £404.00k | £635.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £304.00k | £312.00k | £225.00k | £237.00k | £216.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £55.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £168.00k | £296.00k | £191.00k | £174.00k | £282.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.57m | £2.18m | £1.60m | £1.92m | £1.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £161.00k | £83.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.00k | £38.00k | £39.00k | £0 | £99.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £26.00k | £34.00k | £44.00k | £43.00k | £51.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £7.20m | £7.61m | £8.10m | £7.66m | £8.08m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.58m | £1.30m | £607.00k | £238.00k | £485.00k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £212.00k | £613.00k | £267.00k | £518.00k | £300.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 15 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 15 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 20 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 20 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 08 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 29 Rhagfyr 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL DECLARATION OF TRUST DATED 30/11/1995, AS AMENDED BY A SUPPLEMENTAL DEED DATED SEPTEMBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO THE NATIONAL HEALTH SERVICE
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - ACCIDENT AND EMERGENCY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - ARTHRITIS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - BEAUCHAMP WARD (GP UNIT)
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - BEECH WARD
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - BEECH WARD
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - BIRMINGHAM CHEST CLINIC
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - BREAST SERVICE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - BRITTLE ASTHMA
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CANCER
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CARDIAC MEDICAL TECHNICIANS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CARDIAC REHABILITATION
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CARDIOLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CARDIOLOGY EDUCATIONAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CHAIRMANS FUND
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CHAIRMANS FUND
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CHEST CME
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CHEST DIVISION
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CHILD GASTROENTEROLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CHILD HEALTH
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CHILD HEALTH
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CHILDRENS CHEST MEDICINE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CHILDRENS WARD / DEPARTMENTS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CLEMENT DIXON CANCER
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CLINICAL CHEMISTRY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CLORECTAL CANCER
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - COMMUNICABLE AND TROPICAL DISEASES
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CONTINUING CARE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CYSTIC FIBROSIS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CYSTIC FIBROSIS AND FRIENDS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CYSTIC FIBROSIS CENTRE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CYSTIC FIBROSIS COMPUTER EQUIPMENT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - CYSTIC FIBROSIS PATIENTS COMFORTS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - DIABETES
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - DIABETES CARE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - DIABETES CENTRE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - DIABETES COMPLICATIONS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - DIABETES MELLITUS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - DIABETIC CHILDREN
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - DIETETICS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - DISABILITY TRAINING
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - ELDERLY MEDICINE DAY HOSPITAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - ELDERLY MEDICINE GENERAL PURPOSES
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - ELDERLY MEDICINE LIBRARY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - ELDERLY MEDICINE OCCUPATIONAL THERAPY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - ELDERLY MEDICINE PHYSIOTHERAPY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - ENDOSCOPY SUITE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - ENT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - EOIN THOMAS MEMORIAL GENERAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - GASTRO INTESTINAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - GASTRO INTESTINAL SURGERY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - GENERAL PURPOSES (GENERAL UNIT)
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - GENERAL SURGERY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - GENERAL UNIT MEDICINE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - HAEMATOLOGY AND ONCOLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - HEARING CENTRE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - HIV
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - IMMUNOLOGY EDUCATIONAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - INDIGESTION RELIEF
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - INFECTION
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - INFECTION CONTROL NURSING
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - INNOVATIONS IN PRACTICE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - ITU
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - LEUKAEMIA
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - LIPID
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - LOTTERY GENERAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - LUNG CANCER
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - LUNG DISEASE UNIT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - LUNG HEALTH APPEAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - MATERNITY UNIT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - MATERNITY UNIT - ASPEN WARD
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - MATERNITY UNIT - CEDARWOOD
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - MATERNITY UNIT - LABOUR WARD
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - MATERNITY UNIT - MAPEL WARD
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - MATERNITY UNIT - MEDICAL RECORDS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - MATERNITY UNIT - NEONATAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - MATERNITY UNIT - PHYSIOTHERAPY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - MATERNITY UNIT - RADIOLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - MATERNITY UNIT - ROWAN WARD
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - MATERNITY UNIT - ULTRASOUND
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - MEDICAL PHOTOGRAPHY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - NURSES GROUP EDUCATION
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - NUTRIONAL SUPPORT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - OBESITY AND NON INSULIN DEPENDENT DIABETES MELLITUS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - OCCUPATIONAL LUNG
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - OCCUPATIONAL THERAPY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - OESOPHAGEAL CANCER
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - OPTHALMIC OUTPATIENTS / STAFF
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - OPTHALMOLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - OPTICIANS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - ORTHOPTIC
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - OUTPATIENTS DEPARTMENT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - PAEDIATRIC NEUROMUSCULAR DISORDER
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - PAEDIATRIC RESPIRATORY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - PAEDIATRIC SURGERY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - PERINATAL AUDIT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - PHARMACY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - PHYSIOTHERAPY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - POST GRADUATE MEDICAL CENTRE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - POSTGRADUATE CENTRE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - POSTGRADUATE VIRAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - RADIOGRAPHERS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - RADIOLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - RADIOLOGY EDUCATIONAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - RENAL UNIT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - RESPIRATORY HEALTH
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - RESPIRATORY PHYSIOLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - RETINAL SURGERY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SIMEG
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL ACCIDENT UNIT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL ANAESTHETIC DEPARTMENT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL ANTENATAL SERVICES
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL ASPLEY DAY HOSPITAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL BREAST CANCER
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL BRONCHIAL INFLAMMATION
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL CARE 4
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL CHAPLAINS FUND
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL CLINICAL CHEMISTRY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL COHEN BEQUEST
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL COLLEGE OF MIDWIFERY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL CORONARY CARE UNIT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL CRADLE PICTURES
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL CYTOLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL DAY UNIT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL DIETETIC SCIENCE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL DISTRICT GENERAL HOSPITAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL ELDERLY REHABILITATION
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL ENDOSCOPY UNIT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL GASTROENTEROLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL GENERAL MANAGEMENT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL GYNAECOLOGY RESEARCH
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL GYNAECOLOGY WARD
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL HAEMATOLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL HOSPITAL GENERAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL INFECTION CONTROL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL INTENSIVE THERAPY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL LABOUR WARD
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL LASER APPEAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL MATERNITY INFORMATION PROJECT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL MATERNITY UNIT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL MEDICAL AND SURGICAL EQUIPMENT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL MEDICAL GENERAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL MEDICAL INFORMATION TECHNOLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL MICROBIOLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL O AND G DIRECTORATE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL OBSTETRIC WARD
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL ONCOLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL ORTHOPAEDIC DEPARTMENT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL OUTPATIENTS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL P NEEDHAM FUND
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL PAIN RELIEF
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL PARENT CRAFT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL PATHOLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL PHARMACY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL POST GRADUATE MEDICAL CENTRE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL PROFESSIONAL DEVELOPMENT NURSING
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL RESOURCE MANAGEMENT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL RHEUMATOLOGY SERVICES
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL SCBU QUALITY TEAM
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL SPECIAL CARE BABY UNIT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL STAFF AMENTITIES
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL THERAPY SERVICES
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL UROLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL WARD 11
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL WARD 12
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL WARD 14
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL WARD 15
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL WARD 16
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL WARD 17
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL WARD 18
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL WARD 19
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL WARD 5
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL WARD 8
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL WARD 9
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SOLIHULL X-RAY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - SPEECH AND LANGUAGE THERAPY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - STOMATHERAPY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - THEATRES
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - THORACIC SURGERY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - TISSUE VIABILITY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - ULTRASOUND
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - VASCULAR
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - VERA WHITEHEAD GENERAL FUND
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 1
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 10
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 11
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 17
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 2
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 25
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 26
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 27
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 29
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 3
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 30
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 4
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 5
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 6
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 7
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 8
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) - WARD 9
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) -BACTERIOLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) -CHILD DEVELOPMENT CENTRE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) -GENETICS/CYTOGENICS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) GLAUCOMA
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) -HAEMATOLOGY LABORATORY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) HAMPTON WARD
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) HEARTLANDS AND SOLIHULL DIABETES CARE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) -HISTOPATHOLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) HIV GENITO URINARY MEDICINE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) -IMMUNOLOGY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) ITU EDUCATION
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) LUNG CANCER THERAPY ADVANCEMENT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) MARSTON WARD
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) -NUCLEAR MEDICINE
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) NURSING DEVELOPMENT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) PAEDIATRIC GROWTH
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) -PAEDIATRIC OPTHALMOLOGY / STRABISMUS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) PATHOLOGY COMMON SERVICES
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) PERINATAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) PRACTICE DEVELOPMENT UNIT
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) RADIOLOGY INTERVENTIONAL
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) SOLIHULL GENERAL SURGERY
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) -SPORTS CLINIC
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) SWALLOWING DISORDER CLINIC
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) -VIRUS
- BIRMINGHAM HEARTLANDS AND SOLIHULL NHS TRUST (TEACHING) WARD 12
- HEART OF ENGLAND NHS FOUNDATION TRUST CANCER RESEARCH, DIAGNOSIS AND TREATMENT CHARITY
- HEART OF ENGLAND NHS FOUNDATION TRUST CHARITABLE FUND
- HEART OF ENGLAND NHS FOUNDATION TRUST HOLLIER CHARITY
- HEART OF ENGLAND NHS FOUNDATION TRUST POST GRADUATE MEDICAL CHARITY
- HEART OF ENGLAND NHS FOUNDATION TRUST RESEARCH FUND CHARITY
- HEART OF ENGLAND NHS FOUNDATION TRUST SPECIALISED EQUIPMENT FUND CHARITY
- 24 Rhagfyr 1996 : Cofrestrwyd
- 20 Hydref 2006 : Tynnwyd
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window