Hanes ariannol ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE OF GREAT BRITAIN

Rhif yr elusen: 1052332
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £87.21k £97.10k £104.62k £131.73k £205.71k
Cyfanswm gwariant £70.71k £75.00k £85.48k £86.77k £101.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A