THE STANDING CONFERENCE ON UNIVERSITY TEACHING AND RESEARCH IN THE EDUCATION OF ADULTS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance knowledge and understanding in all aspects of learning, education and training in adulthood. In particular but not exclusively through the provision of conferences and seminars and to facilitate and enhance the contributions to that advancement by those teaching, researching and studying the education of adults.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 03 Hydref 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1190891 UNIVERSITIES ASSOCIATION FOR LIFELONG LEARNING
- 27 Ionawr 1996: Cofrestrwyd
- 09 Mai 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 31 Ionawr 2012: Re-registered
- 03 Hydref 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- SCUTREA (Enw gwaith)
- STANDING CONFERENCE ON UNIVERSITY AND RESEARCH IN THE EDUCATION OF ADULTS (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £560 | £2.86k | £200 | £1 | £14 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.95k | £2.68k | £180 | £0 | £887 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 29 Mehefin 2024 | 121 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 29 Mehefin 2024 | 487 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 29 Chwefror 2024 | 731 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12/07/1988 AS AMENDED ON 13/07/1995 AS AMENDED ON 08/07/1998 AS AMENDED ON 07/07/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING IN ALL ASPECTS OF LEARNING EDUCATION AND TRAINING IN ADULTHOOD IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF CONFERENCES AND SEMINARS AND TO FACILITATE AND ENHANCE THE CONTRIBUTIONS TO THAT ADVANCEMENT BY THOSE TEACHING RESEARCHING AND STUDYING THE EDUCATION OF ADULTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window