Hanes ariannol NEWARK AND DISTRICT ROUND TABLE CHARITABLE TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1052370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.52k £5.78k £8.22k £8.15k £13.28k
Cyfanswm gwariant £8.29k £997 £3.25k £4.83k £14.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A