WARD RADIO
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hospital Radio Station. Entertainment / relief of sickness to patients of Ealing Hospital NHS Trust, and West London Mental Health Trust. Public Address facilities for local events. Not currently active due to a temporary lack of studios to broadcast from. Wish to remain as a charity while seeking alternative accommodation within the above hospital(s), but not currently fundraising.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Ealing
Llywodraethu
- 07 Medi 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1161203 RADIO HARROW
- 27 Ionawr 1996: Cofrestrwyd
- 07 Medi 2015: Tynnwyd (WEDI UNO)
- WARD RADIO-EALING HOSPITAL'S BROADCASTING SERVICE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2010 | 04/04/2011 | 04/04/2012 | 04/04/2013 | 04/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £342 | £538 | £1 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £398 | £258 | £40 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2014 | 21 Mehefin 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2013 | 21 Mehefin 2014 | 137 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2012 | 27 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2012 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 24TH APRIL 1976 AS AMENDED ON 11TH JUNE 1978, 3RD AUGUST 1986, 23RD AUGUST 1987, 2ND SEPTEMBER 1991, 6TH JULY 1995, 19TH APRIL 1998, 16TH OCTOBER 1999 AND 13TH APRIL 2002
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS, INFIRMITY AND OLD AGE AMONGST PERSONS LIVING IN EALING AND THE SURROUNDING AREA BY PROVIDING A LOCAL BROADCASTING SERVICE FOR HOSPITAL.
Maes buddion
EALING AND SURROUNDING AREA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window