Ymddiriedolwyr CHILD CONCERN
Rhif yr elusen: 1052381

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Doyle | Cadeirydd | 04 May 2023 |
|
|
||||
SAMANTHA BUCKLEY | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
ELLIE WHITESIDE-HUNT | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Charlotte Ellingham | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Dr KATE HELLIN | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Farah Hussain | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Dr Jagdish Kaur Barn | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Dr Aneela Pilkington | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Darren Jackson | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
||||
DR Frank Margison | Ymddiriedolwr | 07 April 2017 |
|
|
||||
Camille Scott | Ymddiriedolwr | 29 April 2016 |
|
|
||||
GWYNETH JOHN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICK HODSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.