Hanes ariannol COMMUNITY BASE

Rhif yr elusen: 1052456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £545.19k £406.59k £432.40k £534.42k £526.69k
Cyfanswm gwariant £487.44k £444.68k £450.78k £530.38k £496.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £32.00k N/A N/A £32.00k £32.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £512.48k N/A N/A £477.83k £491.79k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £708 N/A N/A £1.86k £1.86k
Incwm - Arall £0 N/A N/A £22.73k £1.04k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £487.44k N/A N/A £530.38k £496.48k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A £0 £496.48k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A N/A £0 £0