Hanes ariannol CAVALCADE OF COSTUME LIMITED
Rhif yr elusen: 1052471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.50k | £48.58k | £99.70k | £77.99k | £44.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.19k | £23.11k | £39.57k | £84.35k | £108.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.62k | £29.50k | £24.14k | £22.84k | £6.78k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.