CAVALCADE OF COSTUME LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of The Cavalcade of Costume Limited are to provide for the advancement of public education a museum for the display of costumes together with such other exhibits or items of social history or other educational interest from time to time.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,780 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dorset
Llywodraethu
- 30 Ionawr 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Jane Stevens | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|||||
Anya Glinski | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||
Rebecca Clare Mitchener | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||
Rosemary Jill Holmes | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||
John Lindlar | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Rebecca Lucy Pride | Ymddiriedolwr | 17 September 2018 |
|
|
||||
Dr Helen Margaret Walter | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.50k | £48.58k | £99.70k | £77.99k | £44.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.19k | £23.11k | £39.57k | £84.35k | £108.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.62k | £29.50k | £24.14k | £22.84k | £6.78k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2023
(Mae'r cyfrifon |
10 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 DECEMBER 1995, AS AMENDED 12 JANUARY 1996, AND 24 MARCH 2004 NULL AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26 MAY 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FOR THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION A MUSEUM FOR THE DISPLAY OF COSTUMES TOGETHER WITH SUCH OTHER EXHIBITS OR ITEMS OF SOCIAL HISTORICAL OR OTHER EDUCATIONAL INTEREST FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CAVALCADE OF COSTUME LIMITED
LIME TREE HOUSE
11 THE PLOCKS
BLANDFORD FORUM
DORSET
DT11 7AA
- Ffôn:
- 01258 453006
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window