Hanes ariannol VELINDRE UNIVERSITY NHS TRUST CHARITY
Rhif yr elusen: 1052501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (92 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.48m | £2.95m | £2.82m | £3.19m | £5.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.73m | £2.79m | £2.77m | £2.66m | £2.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.44m | £2.16m | £2.09m | £2.65m | £4.23m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £886.00k | £639.00k | £593.00k | £427.00k | £647.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £154.00k | £150.00k | £133.00k | £114.00k | £144.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £667.00k | £435.00k | £525.00k | £1.31m | £2.80m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.96m | £2.27m | £2.52m | £2.30m | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £768.00k | £520.00k | £250.00k | £363.00k | £973.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £53.00k | £100.00k | £36.00k | £73.00k | £106.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.91m | £2.09m | £2.45m | £2.17m | £1.07m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £23.00k | £24.00k | £24.00k | £26.00k | £25.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.