Hanes ariannol THE BRIDGE CHURCH BOLTON

Rhif yr elusen: 1052526
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Cyfanswm Incwm Gros £459.82k £707.14k £741.91k £710.92k £576.41k
Cyfanswm gwariant £461.80k £791.22k £565.99k £605.83k £583.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £605.16k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £105.76k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £454.38k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A