ymddiriedolwyr HEBRON PENTECOSTAL CHURCH
Rhif yr elusen: 1052576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID ANDREW CORKE | Cadeirydd |
|
|
|||||
PETER BIRD | Ymddiriedolwr | 10 January 2023 |
|
|
||||
Jimmy David Mbwanda | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Matthew Roy Madden | Ymddiriedolwr | 04 April 2020 |
|
|
||||
DAVID JOHN HODKINSON | Ymddiriedolwr | 28 October 2011 |
|
|
||||
John Kenneth Taylor | Ymddiriedolwr | 20 May 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.