KINGDOM LIFE MANCHESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotes the Christian faith Provides Christian based services to the community. Counselling and care for the sick and elderly. Working with children and youth to teach good citizenship. Support overseas missionaries
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 05 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
- Kingdom Life - Manchester (Enw gwaith)
- SHARON FULL GOSPEL CHURCH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neigel Lloyd Ellis | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Aaron Hornback | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Brian Robert Trueman | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Annette Williams-Reid | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.53k | £30.86k | £27.75k | £35.48k | £88.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.18k | £34.89k | £31.10k | £39.14k | £77.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND TRUST DEED ADOPTED 1 DECEMBER 2007 as amended on 26 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHURCH ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC: A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; B) TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL FROM TIME TO TIME THINK FIT; AND C) TO ADVANCE EDUCATION IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE STRETFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chorlton Road
Old Trafford
MANCHESTER
M16 7WQ
- Ffôn:
- 01612267334
- E-bost:
- kingdomlifemanchester@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window