Hanes ariannol WELLSPRING COMMUNITY CHURCH (MOSTON, MANCHESTER)

Rhif yr elusen: 1052619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £63.79k £62.85k £45.42k £49.25k £61.74k
Cyfanswm gwariant £49.26k £47.38k £37.40k £51.84k £58.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £8.51k N/A N/A N/A