WELLSPRING COMMUNITY CHURCH (MOSTON, MANCHESTER)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The proclaiming of the Good News of the Lord Jesus Christ in accordance with the statement of fundamental truth of the Assemblies of God, Great Britain. This includes special programmes to suit toddlers,children and youth on a weekly basis. We also operate a food bank and pantry scheme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Oldham
- Rochdale
- Tameside
Llywodraethu
- 05 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
- SHARON CHURCH (Enw blaenorol)
- SHARON PENTECOSTAL CHURCH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andy Lorenzo Taylor | Cadeirydd | 10 April 2022 |
|
|
||||
PAUL GERARD BURDON MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL STEPHEN CASSIDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROY LEWING KING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.79k | £62.85k | £45.42k | £49.25k | £61.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.26k | £47.38k | £37.40k | £51.84k | £58.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.51k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Chwefror 2024 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Chwefror 2024 | 26 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10 NOVEMBER 1994 AS AMENDED ON 16/03/2015 AS AMENDED ON 23/09/2015
Gwrthrychau elusennol
2.1 THE OBJECTS OF THE CHURCH (“THE OBJECTS”) ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC: (A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; (B) TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL FROM TIME TO TIME THINK FIT; AND (C) TO ADVANCE EDUCATION IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT.
Maes buddion
IN PRACTICE MOSTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wellspring Community Church
Brendon Avenue
MANCHESTER
M40 9DN
- Ffôn:
- 01612191284
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window