EUROPEAN HISTORICAL ECONOMICS SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Produce scholarly journal, hold conferences, promote research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 05 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Neil Cummins | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|||||
Dr Eric Schneider | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Dr Leigh Gardner | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2022 | 06/04/2023 | 06/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.49k | £25.11k | £37.20k | £19.69k | £46.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.97k | £10.87k | £11.24k | £12.99k | £12.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2024 | 26 Mawrth 2025 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2024 | 26 Mawrth 2025 | 48 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2023 | 20 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2022 | 30 Mai 2023 | 113 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2022 | 30 Mai 2023 | 113 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2021 | 15 Mehefin 2022 | 129 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2021 | 15 Mehefin 2022 | 129 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 06 Ebrill 2020 | 11 Ebrill 2021 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ebrill 2020 | 11 Ebrill 2021 | 64 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 JANUARY 1996.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN EUROPEAN ECONOMIC HISTORY THROUGH THE STUDY OF EUROPEAN ECONOMICS AND ECONOMIC HISTORY, PARTICULARLY THROUGH THE COMPARISON AND ANALYSIS OF EUROPEAN ECONOMIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
London School of Economics
Department of Economic History
Houghton Street
LONDON
WC2A 2AE
- Ffôn:
- 02079556427
- E-bost:
- kerstin.enflo@ekh.lu.se
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window