Hanes ariannol THE ORR MACKINTOSH FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1052686
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.98m | £3.24m | £2.91m | £4.03m | £3.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.00m | £3.23m | £2.82m | £4.26m | £3.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.91m | £3.17m | £2.86m | £3.97m | £3.45m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £66.82k | £66.22k | £53.29k | £64.41k | £52.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £51.20k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.62m | £2.87m | £2.50m | £3.94m | £3.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £389.20k | £360.53k | £318.43k | £315.72k | £13.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.18k | £78.80k | £92.97k | £77.69k | £19.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.50m | £2.72m | £2.32m | £3.77m | £2.70m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £13.94k | £14.90k | £16.82k | £14.21k | £13.16k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.