VISITOR SUPPORT AT WELLINGBOROUGH PRISON
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity exists to provide emotional and practical support for families/friends visiting inmates at HMP Wellingborough. To achieve this the charity offers a variety of services in the visitors centre building - including seating and playspace, a snackbar, advice and information. Organised by staff and volunteers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 07 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
- 05 Gorffennaf 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE VISITORS CENTRE, WELLINGBOROUGH PRISON (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.10k | £34.56k | £34.45k | £28.55k | £31.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.34k | £32.88k | £33.33k | £25.91k | £30.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 17 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 01 Rhagfyr 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 07 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 18 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 12 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 14 Ionawr 2010 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 28TH NOVEMBER 1995 AND 30TH JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
(A)THE CENTRE IS ESTABLISHED FOR CHARITABLE PURPOSES ONLY (B)THE RELIEF OF DISTRESS - IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY OF PRISON VISITORS AND THEIR FAMILIES BY THE PROVISION OF GOOD QUALITY SUPPORT IN A WELCOMING ENVIRONMENT IN WHICH THEIR COMMON INTERESTS AND CONCERNS ARE MET
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window