Hanes ariannol PEGASUS OPERA COMPANY LIMITED

Rhif yr elusen: 1052704
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £235.97k £124.60k £376.24k £460.57k £786.64k
Cyfanswm gwariant £139.77k £130.51k £269.83k £337.06k £509.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £27.00k £11.96k £29.80k £20.58k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £440.77k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £3.88k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £270.22k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £9.24k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £62.52k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £472.39k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £37.00k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0