Hanes ariannol GUILDFORD BREAST CANCER APPEAL

Rhif yr elusen: 1052847
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Cyfanswm Incwm Gros £6.61k £3.02k £1.78k £897 £748
Cyfanswm gwariant £22.60k £11.06k £19.45k £2.59k £3.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A