WATERSIDE GATEWAY CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Club for adults from the age of 18 onwards with learning and/or physical difficulties in the Waterside Area. We meet monthly at various locations throughout the year and provide social, sport and learning forum for clients. We provide safe transport to and from events including various external outings that include visits to places of interest, walks, theatre and sporting venues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hampshire
Llywodraethu
- 12 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
- THE WATERSIDE GATEWAY CLUB (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIGEL WILLIAM COOPER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Shani Elms | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||
Sandra Denise Vokes | Ymddiriedolwr | 30 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.49k | £1.46k | £3.96k | £7.80k | £8.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.20k | £1.57k | £7.45k | £8.92k | £6.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Chwefror 2024 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 MAY 1995 AS AMENDED 7 MAY 2007
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF PEOPLE WITH A LEARNING DISABILITY (ANY DEVELOPMENTAL DISABILITY OF THE MIND AND ANY ASSOCIATED CONDITION HOWSOEVER CAUSED AND WHETHER MILD, MODERATE OR SEVERE) IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF HELP AND SUPPORT FOR THEM AND FOR THEIR FAMILIES, DEPENDANTS OR CARERS, AND TO PREVENT LEARNING DISABILITIES FOR THE PUBLIC BENEFIT AND TO ADVANCE RELIGION AMONGST PERSONS WITH A LEARNING DISABILITY; AND B) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR PEOPLE WHO HAVE NEED THEREOF BY REASON OF LEARNING DISABILITY WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE
Maes buddion
IN PRACTICE TOTTON AND WATERSIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BELVEDERE
CRACKNORE HARD LANE
MARCHWOOD
SOUTHAMPTON
SO40 4UT
- Ffôn:
- 02380866789
- E-bost:
- dvdelms@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
watersidegatewayclub.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window