ymddiriedolwyr THE HAWKS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1052904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine May Millhouse | Ymddiriedolwr | 21 January 2021 |
|
|||||
James Alan Skelton | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Matthew Peter Dominic Bullock | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||
Dr Patricia Jane Marsh | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|||||
Andrew John Alasdair Muston | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|||||
Anthony Hyde | Ymddiriedolwr | 28 February 2014 |
|
|||||
TIMOTHY JOHN ELLIS MA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.