Ymddiriedolwyr Porthcawl u3a
Rhif yr elusen: 1052905

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Roberts | Ymddiriedolwr | 09 March 2025 |
|
|
||||
Rhian Davies | Ymddiriedolwr | 09 March 2025 |
|
|
||||
Malcolm Cowper | Ymddiriedolwr | 09 March 2025 |
|
|
||||
Robert Middleton | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
Douglas Keith Jones | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Andrew John Mason | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Richard Hopkins | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Marcia Susan Humphries | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Benjamin Rhys Fielding | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Laurence Richard Parry | Ymddiriedolwr | 13 March 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.