Hanes ariannol KADAMPA MEDITATION CENTRE EXETER

Rhif yr elusen: 1052954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £35.23k £32.62k £36.37k £39.18k £44.90k
Cyfanswm gwariant £28.06k £22.67k £24.91k £26.96k £34.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A