Ymddiriedolwyr THIRSK SCHOOL GOVERNORS FUND
Rhif yr elusen: 1052971

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Horn | Cadeirydd | 26 January 2021 |
|
|
||||
Ann Baxter | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Amy Binks | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
Paul Burkinshaw | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Steve Anderson | Ymddiriedolwr | 06 December 2020 |
|
|
||||
Alison Keane | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||
Irene Marwood | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|||||
Anne Silver | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
EMMA LAMBDEN | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Owain Pierce-Williams | Ymddiriedolwr | 09 January 2017 |
|
|
||||
Guy Richard Baragwanath | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.