Hanes ariannol ONE COMMUNITY EASTLEIGH
Rhif yr elusen: 1052978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50m | £1.35m | £1.25m | £1.25m | £1.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63m | £1.35m | £1.17m | £1.17m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £296.37k | £306.27k | £302.30k | £363.72k | £609.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £271.23k | £241.27k | £369.80k | £311.67k | £19.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £51.05k | £41.10k | £107.71k | £47.88k | £26.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.44m | £1.30m | £1.13m | £1.13m | £1.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.45k | £5.37k | £5.53k | £5.53k | £7.38k | |
|
Incwm - Arall | £7.52k | £4.21k | £2.14k | £61.98k | £19.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £13.38k | £0 | £0 | £0 | £2.65k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62m | £1.34m | £1.15m | £1.15m | £1.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.22k | £8.00k | £21.23k | £21.23k | £10.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.