Bedfordshire Open Door

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide a free counselling service for young people aged 13-25 years and cover Bedfordshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £54,904 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
29 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 06 Mai 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1154339 BEDFORD COUNSELLING CENTRE
- 21 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
- BEDFORD OPEN DOOR (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Pearce | Cadeirydd | 22 May 2023 |
|
|
||||
Vijay Sisodia | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||
Mika Saha | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||
Dr Hilde Hendrickx | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Keiron Fletcher | Ymddiriedolwr | 03 March 2025 |
|
|
||||
Yannik MacKenzie | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Anastassia Parsons | Ymddiriedolwr | 03 October 2024 |
|
|
||||
STEVE GARDNER | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
||||
Olatunji Atunrase | Ymddiriedolwr | 19 July 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £192.37k | £282.13k | £416.56k | £310.70k | £287.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £206.69k | £224.36k | £305.25k | £352.82k | £341.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £144.54k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.80k | £85.15k | N/A | £54.90k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Chwefror 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Chwefror 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Chwefror 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8TH FEBRUARY 1996 as amended on 05 May 2021
Gwrthrychau elusennol
(1)TO ADVANCE EDUCATION; AND (11)TO RELIEVE MITIGATE AND PREVENT POVERTY SUFFERING HARDSHIP AND DISTRESS.
Maes buddion
INITIALLY BEDFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
120 TAVISTOCK STREET
BEDFORD
MK40 2SA
- Ffôn:
- 07922105200
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window