Hanes ariannol PURLEY AND COULSDON CLUBS FOR THE ELDERLY
Rhif yr elusen: 1053053
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.77k | £41.01k | £49.24k | £35.25k | £72.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.75k | £45.18k | £45.50k | £36.38k | £38.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £22.00k | £22.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.00k | £29.96k | £29.97k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.