ymddiriedolwyr ETERNAL LOVE IN ACTION (UK)
Rhif yr elusen: 1053064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (144 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr GEORGE MOROUNFOLU SOWEMIMO FOLU | Cadeirydd | 17 October 2015 |
|
|
||||
Gregoire Tana Kposso | Ymddiriedolwr | 31 August 2019 |
|
|
||||
BRO JEAN-CLAUDE | Ymddiriedolwr | 07 May 2013 |
|
|
||||
ODUNAYO OLUWAFEMI BRO FEMI | Ymddiriedolwr | 02 February 2013 |
|
|
||||
MICHAEL PHINDANI NDEBELE | Ymddiriedolwr | 14 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.