THE NAPIER POWER HERITAGE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Educate about, promote and celebrate the engineering achievements of D.Napier & Son.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 19 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 19 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
- NAPIER POWER HERITAGE TRUST (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE NICHOLAS BOOTHMAN | Cadeirydd | 12 May 2011 |
|
|
||||
Elinor Catherine Boothman | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
David Williams | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
JOHN NIGEL CHRISTOPHER PAINE | Ymddiriedolwr | 12 May 2011 |
|
|
||||
CLEN TOMLINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Alastair Duncan Ure Reid | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN FRANCIS VESSEY C ENG MIED | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 19/03/2020 | 19/03/2021 | 19/03/2022 | 19/03/2023 | 19/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64k | £5.87k | £914 | £443 | £296 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35k | £943 | £1.30k | £540 | £173 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 19 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Mawrth 2023 | 22 Awst 2024 | 216 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 19 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Mawrth 2022 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Mawrth 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Mawrth 2020 | 12 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 JANUARY 1996 AS AMENDED 20 MAY 2010.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF HERITAGE AND EDUCATION, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, IN THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF ENGINES AND THE IMPORTANCE OF D. NAPIER AND SON'S CONTRIBUTION TO THAT HISTORY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Lodge
Bury Lane
Sutton
Ely
CB6 2BD
- Ffôn:
- 07966217826
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window