Hanes ariannol WOMAN'S TRUST
Rhif yr elusen: 1053117
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £499.30k | £606.19k | £646.32k | £513.26k | £580.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £508.00k | £618.32k | £681.88k | £508.32k | £509.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £4.91k | £17.15k | £30.82k | £105.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £12.07k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £579.33k | £614.58k | £450.33k | £461.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.04k | £479 | £68 | £21 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £20.91k | £14.11k | £19.98k | £12.59k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £614.63k | £665.76k | £482.71k | £491.90k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.69k | £4.81k | £15.04k | £7.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £9.88k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.