Ymddiriedolwyr FRIENDS OF WOKING HIGH SCHOOL

Rhif yr elusen: 1053122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Maiken Lund Walter Cadeirydd 01 September 2019
Dim ar gofnod
Ruth Mary Mikhail Ymddiriedolwr 12 September 2024
Dim ar gofnod
REBECCA ANN RUFFETT Ymddiriedolwr 13 September 2021
Dim ar gofnod
Erin Lytle Trojanovich Ymddiriedolwr 14 October 2020
Dim ar gofnod
BEN RAMDHONY Ymddiriedolwr 14 September 2017
Dim ar gofnod