Hanes ariannol MWL NHS Charity

Rhif yr elusen: 1053125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £255.23k £303.46k £163.37k £152.25k £571.00k
Cyfanswm gwariant £250.93k £244.93k £130.04k £156.01k £465.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £402.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £10.00k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £58.00k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £232.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £418.00k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £47.00k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £17.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £356.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0