MENTER IAITH RHONDDA CYNON TAF

Rhif yr elusen: 1053135
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Ein nod yw i sicrhau bod y Gymraeg yn perthyn i bawb yn Rhondda Cynon Taf. Rydym yn hyrwyddo, cydlynu a chynnal gweithgareddau a gwasanaethau Cymraeg eu hiaith. Our aim is to ensure that the Welsh language belongs to all in Rhondda Cynon Taf. We promote, coordinate and deliver Welsh medium activities and services.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021

Cyfanswm incwm: £326,793
Cyfanswm gwariant: £283,170

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hamdden
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Rhondda Cynon Taf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
  • 28 Mawrth 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • MENTER IAITH (Enw gwaith)
  • MENTER IAITH-AR WAITH YN RHONDDA (Enw gwaith)
  • MENTER TAF-ELAI (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £314.75k £315.31k £349.85k £328.30k £326.79k
Cyfanswm gwariant £315.01k £326.97k £376.75k £318.16k £283.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £136.08k N/A £177.73k £28.57k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £44.47k £170.67k £17.73k £107.77k £133.83k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 14 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 14 Ionawr 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 31 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 31 Ionawr 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 31 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

31 Ionawr 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 15 Ionawr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 15 Ionawr 2019 Ar amser