BLACK HEALTH INITIATIVE (BHI)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BHI exists to primarily work with Dual heritage, African and African Caribbean Communities as well as other marginalised groups in addressing and challenging inequalities in health. Mission Statement: BHI aims to develop interventions that enable service users to make positive lifestyle choices in relation to their health and well-being.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £92,222 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 27 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
- BHI-BLACK HEALTH INITIATIVE (Enw gwaith)
- BCAT - THE BLACK HEALTH INITIATIVE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFYANAH RAMZAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Stuart Bailey | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|||||
NAZARENE ACTIVE | Ymddiriedolwr | 23 June 2011 |
|
|
||||
IRMA HEYLIGER OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £228.02k | £265.13k | £159.11k | £419.79k | £318.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £233.21k | £218.21k | £168.98k | £390.54k | £201.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £86.32k | £75.70k | £66.95k | £120.78k | £92.22k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05/02/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/07/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/10/1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/11/1999 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14/09/2003 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14/11/2008
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF PERSONS BORN IN AFRICA, INDIA, PAKISTAN, BANGLADESH OR THE ISLANDS OF THE CARIBBEAN OR THE DESCENDANTS OF SUCH PERSONS 2. TO ADVANCE AND PROMOTE THE GOOD HEALTH OF SUCH PERSONS IN PARTICULAR WITH RELATION TO HIV/AIDS AND RELATED ISSUES AND ILLNESSES 3. TO SUPPORT INDIVIDUALS WHO HAVE HIV AND ITS RELATED ILLNESSES, THEIR PARTNERS AND FAMILIES THROUGH THE PROVISION OF ADVICE, COUNSELLING AND OTHER SUPPORT SERVICES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ground Floor Suite 3
Call House Business Centre
Enfield Street
Leeds
LS7 1RF
- Ffôn:
- 01133070300
- E-bost:
- admin@blackhealthinitiative.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window