WORTHING SHOPMOBILITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our charityÔÇÖs objects are to help relieve the suffering and social exclusion of people with restricted mobility, resulting from age, sickness, disability or other causes by the provision of powered scooters, wheelchairs and other equipment, and of other services to help improve their mobility and conditions of life and improve their physical and mental well-being.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 28 Mawrth 1996: Cofrestrwyd
- 11 Mehefin 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.99k | £79.08k | £44.30k | £42.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.67k | £81.37k | £39.63k | £37.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 04 Chwefror 2009 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 17 Mehefin 2008 | 138 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 20 Chwefror 2008 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 08 Medi 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 08 Medi 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 04 Mai 2006 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 31 Ionawr 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 22 Gorffennaf 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 22 Gorffennaf 2004 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 FEBRUARY 1996 AND AS AMENDED 7 JULY 1999 , 24 JANUARY 2003 AND 23 MAY 2006 .
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PEOPLE WITH RESTRICTED MOBILITY RESULTING FROM AGE, SICKNESS, DISABILITY OR OTHER CAUSES ( WHETHER OF A TEMPORARY OR PERMANENT NATURE), BY THE PROVISION OF POWERED SCOOTERS, WHEELCHAIRS AND OTHER EQUIPMENT, AND OF OTHER SERVICES TO IMPROVE THEIR MOBILITY AND CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window