Hanes ariannol CHRIST EVANGELICAL CHURCH LEYTONSTONE TRUST

Rhif yr elusen: 1053258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (39 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £80.77k £52.15k £45.41k £45.56k £57.83k
Cyfanswm gwariant £80.58k £51.95k £47.60k £51.40k £35.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A