Hanes ariannol GURDWARA SIRI GURU SINGH SABHA

Rhif yr elusen: 1053275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £494.42k £213.49k £326.58k £436.94k £397.63k
Cyfanswm gwariant £327.70k £246.87k £274.87k £380.43k £381.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A