Ymddiriedolwyr TRING AND DISTRICT LOCAL HISTORY AND MUSEUM SOCIETY
Rhif yr elusen: 1053276

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM AMSDEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Clara Willett | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Gillian Simpson | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Ernesto Jaconelli | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Stephen John Hearn | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
SUSAN LIPSCOMBE | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
JOHN MARTIN WELLS | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
||||
JOHN ANTHONY SAVAGE | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
||||
MICHAEL JAMES | Ymddiriedolwr | 30 October 2012 |
|
|
||||
RICHARD TREGONING | Ymddiriedolwr | 30 November 2011 |
|
|
||||
ROGER CARLYLE HOPKINS FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.