ymddiriedolwyr WAKEFIELD AND DISTRICT CARERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1053295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Wilson | Cadeirydd | 01 March 2020 |
|
|
||||
Amanda Hawes | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Paula Rylatt | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Lisa Spivey | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Teresa Batty | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Norman Pickett | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Grant Osborne | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Elaine Jones | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Shabnam Nazir | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.