Hanes ariannol VENTNOR COMMUNITY EARLY YEARS
Rhif yr elusen: 1053318
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.24k | £56.82k | £205.74k | £208.12k | £240.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.24k | £59.94k | £197.52k | £206.76k | £247.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.