FOXCOTE MANOR SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Restoration and maintenance of a Steam Locomotive
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
- FOXCOTE MANOR LOCOMOTIVE SOCIETY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Jon Irwin Fuller | Cadeirydd | 05 June 2014 |
|
|
||||
Michael Morris | Ymddiriedolwr | 16 November 2024 |
|
|
||||
SCOTT ALEXANDER FRANK BARNES | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Malcolm Keith Smith | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
Alasdair Murrie Rodgers | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.63k | £32.96k | £73.66k | £80.44k | £24.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £92.41k | £11.33k | £40.86k | £29.87k | £68.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 FEBRUARY 1996 AS AMENDED ON THE 14 DECEMBER 1996.
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE, OPERATE AND EXHIBIT FOR THE PUBLIC BENEFIT FOR EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL PURPOSES LOCOMOTIVES OF HISTORIC OR SCIENTIFIC IMPORTANCE ACQUIRED BY THE SOCIETY AND IN PARTICULAR THE RAILWAY LOCOMOTIVE KNOWN AS FOXCOTE MANOR AND NUMBERED 7822
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Hayloft
Gaydon Farm Barns
Kineton Road
Gaydon
WARWICK
CV35 0EX
- Ffôn:
- 07814450691
- E-bost:
- martin_fuller01@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window